序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵英现 | 7.75% | 20万人民币 |
2 | 崔振全 | 7.75% | 20万人民币 |
3 | 刘京玉 | 7.75% | 20万人民币 |
4 | 武素军 | 7.75% | 20万人民币 |
5 | 李****应 | 7.75% | 20万人民币 |
6 | 张书京 | 7.75% | 20万人民币 |
7 | 赵贵芳 | 0.39% | 1万人民币 |
8 | 任振元 | 0.39% | 1万人民币 |
9 | 崔迎珍 | 0.39% | 1万人民币 |
10 | 陈素章 | 0.39% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李****应
|
|
2 |
白建立
|
|
3 |
黄巧平
|
|
4 |
赵俊要
|
|
5 |
赵珠祥
|
|
6 |
赵新义
|
|
7 |
陈振锁
|
|
8 |
陈振路
|
|
9 |
任连杰
|
|
10 |
任冬昌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-09 | 法定代表人变更 |
赵英现
|
李****应
|
2 | 2019-07-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-07-08法定代表人变更
|
3 | 2016-12-07 | 出资成员备案 |
赵英现崔振全武素军李****应刘京玉张书京
|
赵英现崔振全武素军李****应刘京玉张书京闫****勤 [新增]吕相林 [新增]黄连国 [新增]张朝平 [新增]刘京民 [新增]黄书义 [新增]张胜君 [新增]田增仁 [新增]吴金全 [新增]黄增民 [新增]崔聚法 [新增]陈小四 [新增]吴****林 [新增]刘培贤 [新增]黄磊 [新增]黄兰书 [新增]崔法义 [新增]贾琴六 [新增]赵新义 [新增]赵新国 [新增]吕沙合 [新增]贾荣辰 [新增]崔桂丰 [新增]崔付山 [新增]刘付义 [新增]崔占山 [新增]崔振平 [新增]崔未林 [新增]贾荣军 [新增]陈素章 [新增]崔更**** [新增]崔****信 [新增]崔彦林 [新增]崔****申 [新增]赵贵芳 [新增]赵兴玉 [新增]武素朝 [新增]赵聚仁 [新增]赵俊要 [新增]吴银合 [新增]吴现平 [新增]吴茂林 [新增]赵增信 [新增]崔庆山 [新增]崔全平 [新增]崔爱祥 [新增]张温校 [新增]赵俊岐 [新增]赵进京 [新增]陈振锁 [新增]陈振岗 [新增]贾荣义 [新增]崔振中 [新增]崔占平 [新增]田心江 [新增]崔瑞祥 [新增]崔风五 [新增]崔喜祥 [新增]武铜岗 [新增]赵珠祥 [新增]田增申 [新增]张计录 [新增]崔全国 [新增]张俊海 [新增]田运岐 [新增]李增仁 [新增]张胜平 [新增]崔茂艮 [新增]崔全录 [新增]李增秋 [新增]李华忠 [新增]田文民 [新增]崔风林 [新增]刘培章 [新增]崔风志 [新增]崔志雄 [新增]崔续宗 [新增]李华民 [新增]刘培军 [新增]任连杰 [新增]任振元 [新增]崔迎昌 [新增]田增玉 [新增]张志平 [新增]赵进缺 [新增]赵俊章 [新增]崔迎珍 [新增]吴京扩 [新增]任玉金 [新增]张增申 [新增]李素民 [新增]崔志**** [新增]田文录 [新增]崔志安 [新增]崔志田 [新增]张贵新 [新增]田文生 [新增]崔风民 [新增]崔青现 [新增]吴京东 [新增]崔志才 [新增]任冬昌 [新增]刘振生 [新增]李雁 [新增]崔更群 [新增]陈振路 [新增]崔增群 [新增]陈振崎 [新增]刘增林 [新增]黄素申 [新增]刘彦民 [新增]崔新平 [新增]刘玉峰 [新增]刘明 [新增]崔喜梅 [新增]崔更岐 [新增]张立波 [新增]黄群珠 [新增]李荣军 [新增]崔会芬 [新增]崔法军 [新增]刘增辰 [新增]崔利国 [新增]白保申 [新增]黄巧平 [新增]黄平生 [新增]黄书庆 [新增]白建立 [新增]白建国 [新增]李金胜 [新增]崔增山 [新增]赵书法 [新增]王荣芬 [新增]武毛申 [新增]武素国 [新增]武来山 [新增]崔兵群 [新增]魏宝爱 [新增]
|
4 | 2016-12-07 | 章程备案 |
无
|
2016-10-27成员出资总额变更
|
5 | 2016-12-07 | 资金数额变更 |
120万人民币
|
258.0000万人民币( + 115% )
|