序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘莉彬 | 60% | 3096万人民币 |
2 | 郑永彩 | 40% | 2064.0万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邢台市长城建筑有限公司柏乡县分公司
|
刘军 | 2021-11-23 |
2 |
邢台市长城建筑有限公司开****区分公司
|
霍岭雷 | 2021-04-20 |
3 |
邢台市长城建筑有限公司第四工程处
|
郝建斌 | 2005-08-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘莉曼 [退出]
|
郑永彩 [新增]
|
2 | 2020-07-08 | 投资人(股权)变更 |
刘莉彬 出资 3096万人民币;刘莉曼 出资 2064万人民币; [退出]
|
刘莉彬 出资 3096万人民币;郑永彩 出资 2064万人民币; [新增]
|
3 | 2020-04-30 | 经营范围变更 |
按资质承揽建筑施工、安装、装璜
|
按资质承揽住宅房屋建筑、其他房屋建筑、公路工程建筑、市政道路工程建筑、其他道路、隧道和桥梁工程建筑、住宅装饰和装修、公共建筑装饰和装修、电器安装、管道和设备安装、其他建筑安装;金属工艺品制造;水泥制品制造。
|
4 | 2018-10-11 | 地址变更 |
邢台市桥西区冶金北路29号
|
河北省邢台市桥西区中华大街988号邢台红星美凯龙商务综合楼2单元707
|
5 | 2018-10-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-11第二章第四条。
|
6 | 2017-02-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-01-26
|
7 | 2015-09-10 | 注册资本(金)变更 |
2800万人民币
|
5160.0000万人民币( + 84.28571% )
|
8 | 2014-06-16 | 注册资本(金)变更 |
658万人民币
|
2800.0000万人民币( + 325.53191% )
|
9 | 2014-06-12 | 注册资本变更 |
658万人民币
|
2800.0000万人民币
|
10 | 2014-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李军虎 [退出]
|
刘莉彬 [新增]
|