序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孟小翠 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 任兰师 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟小翠
|
|
2 |
任兰师
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-05 | 联络员备案 |
郭春秋 *** 备案手机:***
|
孟小翠 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-08-05 | 章程备案 |
无
|
2020-07-30股东
|
3 | 2020-08-05 | 投资人(股权)变更 |
冯哲勇 出资 500万人民币; [退出]任海飞 出资 500万人民币; [退出]
|
孟小翠 出资 500万人民币; [新增]任兰师 出资 500万人民币; [新增]
|
4 | 2020-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任海飞 [退出]
|
任兰师 [新增]
|
5 | 2020-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯哲勇 [退出]
|
孟小翠 [新增]
|
6 | 2020-08-05 | 法定代表人变更 |
冯哲勇
|
孟小翠
|
7 | 2017-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯哲雷 [退出]
|
任海飞 [新增]
|
8 | 2017-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘兴甲 [退出]
|
冯哲勇 [新增]
|
9 | 2017-12-15 | 监事备案 |
冯哲雷 [退出]
|
任海飞 [新增]
|
10 | 2017-12-15 | 章程备案 |
无
|
2017-11-23股东、经营范围
|