序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏志松 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 郎国义 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郎国义
|
|
2 |
苏志松
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-27 | 其他事项备案 |
郎国义 出资 0万人民币;苏志松 出资 0万人民币;
|
郎国义 出资 5万人民币;苏志松 出资 5万人民币;
|
2 | 2021-05-27 | 经营期限 |
2011年6月9日 至 2021年6月8日
|
2011年6月9日 至 长期
|
3 | 2015-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李素云 [退出]
|
苏志松 [新增]
|
4 | 2015-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙增明 [退出]
|
郎国义 [新增]
|
5 | 2015-03-27 | 董事备案 |
孙增明 [退出]
|
郎国义 [新增]
|
6 | 2015-03-27 | 经理备案 |
孙增明 [退出]
|
郎国义 [新增]
|
7 | 2015-03-27 | 投资人(股权)变更 |
孙增明; [退出]李素云; [退出]
|
郎国义; [新增]苏志松; [新增]
|
8 | 2015-03-27 | 监事备案 |
李素云 [退出]
|
苏志松 [新增]
|
9 | 2015-03-27 | 法定代表人变更 |
孙增明
|
郎国义
|
10 | 2014-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜书香 [退出]
|
李素云 [新增]
|