序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李任英 | 100% | 120.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李任英
|
|
2 |
李海根
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2020-01-23 | 投资人(股权)变更 |
李海根 出资 60万人民币; [退出]李任英 出资 60万人民币;
|
李任英 出资 120.000000( + 100% )万人民币;
|
3 | 2020-01-23 | 章程备案 |
无
|
2020-01-20变更股东、类型。重新制订章程。
|
4 | 2015-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李任英
|
5 | 2015-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李海根
|
李海根
|
6 | 2015-01-30 | 监事备案 |
李海根
|
李海根
|
7 | 2015-01-30 | 经理备案 |
|
李任英 [新增]
|
8 | 2015-01-30 | 法定代表人变更 |
刘京为
|
李任英
|
9 | 2015-01-30 | 章程备案 |
无
|
2015-01-26变更公司法定代表人
|