序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢红山 | 56.25% | 450.0万人民币 |
2 | 谢国山 | 43.75% | 350.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢红山
|
|
2 |
谢国山
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-11 | 经营期限 |
2000年4月5日 至 2020年4月4日
|
2000年4月5日 至 长期
|
2 | 2019-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢红山
|
谢红山
|
3 | 2019-08-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
谢红山;谢国山;
|
谢红山;谢国山;
|
4 | 2019-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢国山
|
谢国山
|