序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜新军 | 50% | 505万人民币 |
2 | 侯涛 | 22.27723% | 225万人民币 |
3 | 李金全 | 9.90099% | 100万人民币 |
4 | 左庆厚 | 9.90099% | 100万人民币 |
5 | 李登秋 | 7.92079% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
齐红****
|
|
2 |
杜新军
|
|
3 |
侯涛
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北天九建筑工程有限公司第一分公司
|
乞建东 | 2021-11-01 |
2 |
河北天九建筑工程有限公司紫冢分公司
|
李长贤 | 2020-04-07 |
3 |
南宫市光明建筑工程有限责任公司第七施工处
|
邢俊伏 | 2007-01-09 |
4 |
南宫市光明建筑工程有限责任公司第一施工处
|
乔栋 | 2005-08-08 |
5 |
南宫市光明建筑工程有限责任公司第五施工处
|
李金全 | 2005-08-08 |
6 |
南宫市光明建筑工程有限责任公司第三施工处
|
贾桂彬 | 2005-08-08 |
7 |
南宫市光明建筑工程有限责任公司第四施工处
|
李登秋 | 2005-08-08 |
8 |
南宫市光明建筑工程有限责任公司第二施工处
|
左庆厚 | 2005-08-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-30 | 经营期限 |
2002年5月15日 至 2021年5月14日
|
2002年5月15日 至 长期
|
2 | 2018-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐存刚 [退出]
|
齐红**** [新增]
|
3 | 2018-09-07 | 法定代表人变更 |
唐存刚
|
齐红****
|
4 | 2018-02-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张建平 [退出]
|
侯涛 [新增]
|
5 | 2018-02-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵南荣 [退出]
|
杜新军 [新增]
|
6 | 2018-02-07 | 财务负责人 |
侯涛
|
路海兵
|
7 | 2018-02-07 | 投资人(股权)变更 |
左庆厚 出资 100万人民币;李金全 出资 100万人民币;赵南荣 出资 18225万人民币; [退出]李登秋 出资 80万人民币;张建平 出资 19349万人民币; [退出]赵颖 出资 146万人民币; [退出]
|
左庆厚 出资 100万人民币;李金全 出资 100万人民币;侯涛 出资 225万人民币; [新增]李登秋 出资 80万人民币;杜新军 出资 505万人民币; [新增]
|
8 | 2018-02-07 | 监事备案 |
张建平 [退出]
|
侯涛 [新增]
|
9 | 2018-02-07 | 注册资本(金)变更 |
38000万人民币
|
1010.000000万人民币( - 97.34211% )
|
10 | 2018-02-07 | 董事备案 |
赵南荣 [退出]
|
杜新军 [新增]
|