序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高磊 | 50% | 1000万人民币 |
2 | 李越 | 50% | 1000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李越
|
|
2 |
孔田
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石新科 [退出]
|
孔田 [新增]
|
2 | 2021-03-16 | 地址变更 |
邢台市桥西区守敬北路277号办公楼三层314号
|
邢台市信都区守敬北路277号办公楼三层314号
|
3 | 2021-03-16 | 投资人(股权)变更 |
吕延梅 出资 1000万人民币; [退出]高磊 出资 1000万人民币;
|
高磊 出资 1000万人民币;李越 出资 1000万人民币; [新增]
|
4 | 2021-03-16 | 法定代表人变更 |
吕延梅
|
李越
|
5 | 2021-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕延梅 [退出]
|
李越 [新增]
|
6 | 2021-03-16 | 联络员备案 |
王海景 *** 备案手机:***
|
孔田 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-06-19 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2020-06-19 | 地址变更 |
邢台市桥西区钢铁北路53号2号楼一层东半部
|
邢台市桥西区守敬北路277号办公楼三层314号
|
9 | 2016-03-22 | 章程修正案备案 |
无
|
|
10 | 2016-03-22 | 财务负责人 |
|
王海景
|