序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-22 | 财务负责人 |
魏振娟 ***
|
杨娜 ***
|
2 | 2020-12-22 | 负责人变更 |
魏振娟 [退出]
|
杨娜 [新增]
|
3 | 2020-12-22 | 联络员备案 |
魏振娟 *** 备案手机:***
|
杨娜 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-12-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年8月21日 至 2021年1月12日
|
2007年8月21日 至 长期
|
5 | 2019-10-22 | 联络员备案 |
备案手机:
|
魏振娟 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-10-22 | 负责人变更 |
刘跃军 [退出]
|
魏振娟 [新增]
|
7 | 2019-10-22 | 财务负责人 |
|
魏振娟 ***
|