序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-12 | 负责人变更 |
吴献勇 [退出]
|
丁秀辉 [新增]
|
2 | 2018-04-09 | 负责人变更 |
靳伟 [退出]
|
吴献勇 [新增]
|
3 | 2017-10-27 | 隶属企业名称变更 |
国网河北省电力公司
|
国网河北省电力有限公司
|
4 | 2017-10-27 | 名称变更 |
国网河北省电力公司广宗县供电分公司
|
国网河北省电力有限公司广宗县供电分公司
|
5 | 2017-10-27 | 企业类型变更 |
全民所有制分支机构(非法人)
|
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2016-11-02 | 负责人变更 |
周信国 [退出]
|
靳伟 [新增]
|