序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 平乡县三和城市建设投资集团有限公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-25 | 投资人(股权)变更 |
平乡县国有资产管理委员会 出资 50万人民币; [退出]
|
平乡县三和城市建设投资有限公司 出资 50.000000万人民币; [新增]
|
2 | 2021-01-25 | 联络员备案 |
王林林 *** 备案手机:***
|
王莹 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-01-25 | 市场主体类型变更 |
全民所有制
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫书科
|
闫书科
|
5 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
孙立涛
|
6 | 2021-01-25 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
平乡县国有资产管理委员会; [退出]
|
平乡县三和城市建设投资有限公司; [新增]
|
7 | 2019-11-28 | 法定代表人变更 |
王莹
|
闫书科
|
8 | 2018-08-23 | 联络员备案 |
备案手机:
|
王林林 *** 备案手机:***
|
9 | 2015-07-22 | 经营范围变更 |
供水,管件、管材、安装及维修、生活饮用水(卫生许可证有效期至2015年07月22日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
供水,管件、管材、安装及维修、生活饮用水(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2015-07-22 | 法定代表人变更 |
郑双锋
|
郑双锋
|