序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山东地矿新能源有限公司 | 51% | 3519.0万人民币 |
2 | 天津泥师傅装饰工程有限公司 | 23% | 1587.0万人民币 |
3 | 河北逸兴房地产开****有限公司 | 13% | 897.0万人民币 |
4 | 新河县中瑞安房地产开****有限公司 | 13% | 897.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡乐伟
|
|
2 |
路学宝
|
|
3 |
唐步峰
|
|
4 |
王晓东
|
|
5 |
王治略
|
|
6 |
李振华
|
|
7 |
徐阳
|
|
8 |
王清善
|
|
9 |
耿桂栩
|
|
10 |
杨鑫淼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-08-18新河县聚鹏地热供暖有限公司 章程修正案 本公司经2022年8月18日股东会决议,对本公司上次已经在登记机关备案的章程进行修正,修正条款如下: 1、原公司章程第五章第十一条: 第十一条 股东的姓名或者名称如下: 股东姓名或者名称 住所 统一社会信用代码 天津泥师傅装饰工程有限公司 天津市河西区解放路473号 *****X 修正为: 股东姓名或者名称 住所 统一社会信用代码 新河县兴民房地产开****有限公司 新河县城内308线南(振堂路) 91***0209F 2、原公司章程第五章第十二条 第十二条 股东认缴出资额、出资方式和出资时间如下: 股东姓名或者名称 认缴情况 认缴出资额 占注册资本比例 出资方式 出资时间 天津泥师傅装饰工程有限公司 1587万元 23% 货币 2021年1月8日 修正为: 股东姓名或者名称 认缴情况 认缴出资额 占注册资本比例 出资方式 出资时间 新河县兴民房地产开****有限公司 1587万元 23% 货币 2022年 8 月 18日受让 3、原公司章程第三十一条内容不变。 法定代表人签字: 2022年 8月 18日
|
2 | 2022-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨鑫淼齐殿涛 [退出]王清善
|
王清善耿桂栩 [新增]杨鑫淼
|
3 | 2022-09-02 | 投资人(股权)变更 |
河北逸兴房地产开****有限公司 出资 897万人民币;天津泥师傅装饰工程有限公司 出资 1587万人民币; [退出]新河县中瑞安房地产开****有限公司 出资 897万人民币;山东地矿新能源有限公司 出资 3519万人民币;
|
河北逸兴房地产开****有限公司 出资 897万人民币;新河县中瑞安房地产开****有限公司 出资 897万人民币;山东地矿新能源有限公司 出资 3519万人民币;新河县兴民房地产开****有限公司 出资 1587万人民币; [新增]
|
4 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李振华王晓东李韵辉 [退出]刘子敬 [退出]邢继飞 [退出]唐步峰胡乐伟
|
王治略 [新增]胡乐伟唐步峰李振华路学宝 [新增]王晓东徐阳 [新增]
|
5 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王清善张立群 [退出]徐阳 [退出]
|
杨鑫淼 [新增]王清善齐殿涛 [新增]
|
6 | 2021-01-21 | 投资人(股权)变更 |
河北逸兴房地产开****有限公司 出资 897万人民币;新河县兴民房地产开****有限公司 出资 1587万人民币; [退出]新河县中瑞安房地产开****有限公司 出资 897万人民币;山东地矿新能源有限公司 出资 3519万人民币;
|
河北逸兴房地产开****有限公司 出资 897万人民币;天津泥师傅装饰工程有限公司 出资 1587.000000万人民币; [新增]新河县中瑞安房地产开****有限公司 出资 897万人民币;山东地矿新能源有限公司 出资 3519万人民币;
|
7 | 2019-12-26 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
6900.000000万人民币( + 590% )
|
8 | 2019-12-26 | 投资人(股权)变更 |
河北逸兴房地产开****有限公司 出资 130万人民币;新河县兴民房地产开****有限公司 出资 230万人民币;新河县中瑞安房地产开****有限公司 出资 130万人民币;山东地矿新能源有限公司 出资 510万人民币;
|
河北逸兴房地产开****有限公司 出资 897( + 590% )万人民币;新河县兴民房地产开****有限公司 出资 1587( + 590% )万人民币;新河县中瑞安房地产开****有限公司 出资 897( + 590% )万人民币;山东地矿新能源有限公司 出资 3519( + 590% )万人民币;
|
9 | 2019-09-23 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2019-08-09 | 法定代表人变更 |
王振兴
|
胡乐伟
|