序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王文燕 | 30% | 15万人民币 |
2 | 刘军峰 | 22.5% | 11.25万人民币 |
3 | 安风歧 | 22.5% | 11.25万人民币 |
4 | 刘建生 | 12.5% | 6.25万人民币 |
5 | 任山 | 12.5% | 6.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘军峰
|
|
2 |
安风岐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-31 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:刘军峰;成员:安风歧;成员:王辉;
|
2 | 2017-05-31 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:刘军峰;成员:安风歧;成员:王辉;
|
3 | 2014-06-27 | 经营范围变更 |
许可经营项目:涂漆车身维修(凭有效的道路运输经营许可证从事经营,期限至2014年4月14日)** 一般经营项目:无**
|
涂漆车身维修(凭有效的道路运输经营许可证从事经营,期限至2017年4月13日)**
|