序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘龙 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 徐亮 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘龙
|
|
2 |
徐亮
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邢台安速餐饮配送有限公司沙河经济开****区分公司
|
刘康 | 2022-05-11 |
2 |
邢台安速餐饮配送有限公司南宫分公司
|
任明贺 | 2021-05-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-06 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2022-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘龙 [退出]
|
|
3 | 2022-01-06 | 法定代表人变更 |
任明贺
|
|
4 | 2022-01-06 | 投资人(股权)变更 |
任明贺 出资 10万人民币; [退出]刘龙 出资 90万人民币;
|
|
5 | 2022-01-06 | 联络员备案 |
赵建丽 *** 备案手机:***
|
|
6 | 2022-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任明贺 [退出]
|
|
7 | 2021-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王国勇 [退出]
|
|
8 | 2021-12-20 | 经营范围变更 |
餐饮配送服务;代送物品服务;物流服务;家政服务;食品批****零售;道路普通货物运输;装卸搬运;城市配送。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
9 | 2021-12-20 | 章程修正案备案 |
无
|
|
10 | 2021-12-20 | 投资人(股权)变更 |
任明贺 出资 50万人民币;王国勇 出资 50万人民币; [退出]
|
|