序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 成庆朝 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-16 | 清算组备案 |
负责人:成庆朝;成员:成庆朝;
|
成员:成庆朝;负责人:成彦华;
|
2 | 2018-07-31 | 经营期限 |
2008年2月29日 至 2018年2月28日
|
2008年2月29日 至 长期
|
3 | 2016-09-28 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
成庆朝 备案手机:*****
|
4 | 2016-09-28 | 财务负责人 |
|
成顺增
|