序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张利雪 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 郭志爽 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张利雪
|
|
2 |
刘俊连
|
|
3 |
梁继超
|
|
4 |
王赐宽
|
|
5 |
杜炯
|
|
6 |
乔晓翠
|
|
7 |
郭志爽
|
|
8 |
陈晓辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王赐宽张利雪杜炯黄东杰 [退出]梁继超
|
杜炯刘俊连 [新增]梁继超王赐宽张利雪
|
2 | 2021-12-14 | 注册资本变更 |
2000万人民币
|
500.000000万人民币( - 75% )
|
3 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜炯霍文虎 [退出]黄东杰王赐宽梁继超
|
张利雪 [新增]梁继超王赐宽杜炯黄东杰
|
4 | 2021-11-03 | 法定代表人变更 |
霍文虎
|
张利雪
|
5 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭志爽乔晓翠张立雪 [退出]
|
乔晓翠陈晓辉 [新增]郭志爽
|
6 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
霍文虎 [退出]
|
张利雪 [新增]
|
7 | 2020-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王赐宽姚永乐 [退出]杜炯霍文虎黄东杰
|
霍文虎杜炯梁继超 [新增]黄东杰王赐宽
|
8 | 2019-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄东杰姚永乐王雷波 [退出]霍文虎杜炯
|
杜炯姚永乐霍文虎王赐宽 [新增]黄东杰
|
9 | 2019-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李振英 [退出]郭志爽乔晓翠
|
郭志爽张立雪 [新增]乔晓翠
|
10 | 2017-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
乔晓翠王芮丹 [退出]李振英
|
李振英乔晓翠郭志爽 [新增]
|