序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-23 | 负责人变更 |
王静 [退出]
|
王川 [新增]
|
2 | 2020-06-15 | 负责人变更 |
魏森 [退出]
|
王静 [新增]
|
3 | 2018-08-09 | 负责人变更 |
王川 [退出]
|
魏森 [新增]
|
4 | 2018-05-24 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
5 | 2016-07-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张洪秋 备案手机:*****
|
6 | 2016-07-27 | 负责人变更 |
段宁乐 [退出]
|
王川 [新增]
|
7 | 2016-07-27 | 财务负责人 |
|
张洪秋
|