序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范现国 | 59676.469392万人民币 | |
2 | 范明强 | 13.67804% | 11097.329865万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范现国
|
|
2 |
和成安
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-30 | 投资人(股权)变更 |
范现国 出资 70035.104135万人民币;和成安 出资 11097.329865万人民币; [退出]
|
范现国 出资 70035.104135万人民币;范明强 出资 11097.329865万人民币; [新增]
|
2 | 2020-12-30 | 章程备案 |
无
|
2020-12-28重新修订了章程。
|
3 | 2018-12-27 | 注册资本变更 |
12000万人民币
|
81132.434000万人民币( + 576.10362% )
|
4 | 2018-12-27 | 投资人(股权)变更 |
范现国 出资 10358.634743万人民币;和成安 出资 1641.365257万人民币;
|
范现国 出资 70035.104135( + 576.10362% )万人民币;和成安 出资 11097.329865( + 576.10362% )万人民币;
|
5 | 2017-05-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚占林 [退出]范群友 [退出]
|
和成安 [新增]
|
6 | 2017-05-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张志权 [退出]王胜军 [退出]范景云 [退出]和成安 [退出]刘军平 [退出]范现国范庆文 [退出]范现国
|
范现国
|
7 | 2017-05-05 | 董事备案 |
张志权 [退出]王胜军 [退出]范景云 [退出]和成安 [退出]刘军平 [退出]范现国范庆文 [退出]范现国
|
范现国
|
8 | 2017-05-05 | 章程备案 |
无
|
2017-04-27
|
9 | 2017-05-05 | 监事备案 |
姚占林 [退出]范群友 [退出]
|
和成安 [新增]
|
10 | 2017-04-12 | 投资人(股权)变更 |
范现国 出资 8133.6万人民币;和成安 出资 1288.8万人民币;王建鹏 出资 1388.4万人民币; [退出]刘军平 出资 1189.2万人民币; [退出]
|
范现国 出资 10711.2( + 31.69076% )万人民币;和成安 出资 1288.8万人民币;
|