序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘春生 | 25% | 125.0万人民币 |
2 | 杨立忠 | 25% | 125.0万人民币 |
3 | 葛军卫 | 25% | 125.0万人民币 |
4 | 葛书珍 | 25% | 125.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨立忠
|
|
2 |
葛军卫
|
|
3 |
刘春生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-25 | 财务负责人 |
|
乔云芳
|
2 | 2017-12-25 | 联络员备案 |
|
杨立忠 备案手机:*****
|
3 | 2012-02-20 | 地址变更 |
|
内丘县内大路西侧(大孟镇中学对面)
|
4 | 2012-02-20 | 名称变更 |
|
内丘县泰华煤炭经销有限责任公司
|
5 | 2012-02-20 | 其他事项备案 |
|
煤炭批****经营(经营至:2015年1月9日)。
|
6 | 2009-08-19 | 其他事项备案 |
|
煤炭批****经营(经营至:2011年10月7日)
|