序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢立强 | 100% | 600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢立强
|
|
2 |
王会朋
|
|
3 |
范福强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王会朋 [退出]
|
郭立星 [新增]
|
2 | 2022-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范福强 [退出]
|
谢立强 [新增]
|
3 | 2022-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王会朋
|
郭立星
|
4 | 2022-09-06 | 章程备案 |
无
|
2022-09-06备案新章程
|
5 | 2022-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范福强
|
谢立强
|
6 | 2021-09-16 | 章程备案 |
无
|
2021-09-16法定代表人
|
7 | 2021-09-16 | 法定代表人变更 |
范福强
|
谢立强
|
8 | 2021-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范福强 [退出]
|
谢立强 [新增]
|
9 | 2020-03-27 | 地址变更 |
河北省邢台市隆尧县隆尧镇东关村新兴路18号
|
河北省邢台市隆尧县双碑乡北村光泰路18号
|
10 | 2020-03-27 | 章程备案 |
无
|
2020-03-23变更住所
|