序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魏勇心 | 48% | 384万人民币 |
2 | 孙凤山 | 47% | 376万人民币 |
3 | 李正 | 5% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏勇心
|
|
2 |
孙凤山
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-14 | 财务负责人 |
|
沙彦上
|
2 | 2016-10-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2008年1月11日 至 长期
|
3 | 2014-03-19 | 投资人(股权)变更 |
|
魏勇心 出资 245万人民币;孙凤山 出资 255万人民币;李正 出资 0万人民币; [新增]
|
4 | 2014-03-19 | 注册资本(金)变更 |
|
800.0000万人民币( + 60% )
|
5 | 2011-11-10 | 名称变更 |
|
广宗县顺明房地产开****有限公司
|
6 | 2011-11-10 | 地址变更 |
|
广宗县兴广北路
|
7 | 2011-11-10 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,孙凤山,255.0( + 64.51613% ),***,魏勇心,245.0
|
8 | 2011-10-25 | 法定代表人变更 |
|
穆勇心
|
9 | 2011-10-25 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,魏永心,245.0( - 28.98551% ),***,顾风格,155.0,***,孙凤山,100.0
|
10 | 2011-10-25 | 注册资本变更 |
|
500.0000
|