序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张辉彭 | 100% | 5180.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张辉彭
|
|
2 |
韩增田
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-13 | 投资人(股权)变更 |
曹朋朋 出资 5180万人民币; [退出]
|
张辉彭 出资 5180万人民币; [新增]
|
2 | 2020-04-13 | 法定代表人变更 |
曹朋朋
|
张辉彭
|
3 | 2020-04-13 | 章程备案 |
无
|
2020-04-08变更公司股东、法定代表人;备案执行董事、监事、经理、联络员、财务负责人;备案章程。
|
4 | 2020-04-13 | 联络员备案 |
曹朋朋 *** 备案手机:***
|
张辉彭 *** 备案手机:*****
|
5 | 2020-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹璐 [退出]
|
韩增田 [新增]
|
6 | 2020-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹朋朋 [退出]
|
张辉彭 [新增]
|
7 | 2020-04-13 | 财务负责人 |
米荣雪 ***
|
郅永红 ***
|
8 | 2018-04-20 | 注册资本变更 |
300万人民币
|
5180.000000万人民币( + 1626.66667% )
|
9 | 2018-04-20 | 投资人(股权)变更 |
曹朋朋 出资 300万人民币;
|
曹朋朋 出资 5180( + 1626.66667% )万人民币;
|
10 | 2018-04-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-04-12注册资本增加。
|