序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 顾天成 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 孙素霞 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾天成
|
|
2 |
孙素霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-06-06
|
2 | 2022-06-06 | 经营期限 |
2012年6月12日 至 2022年6月11日
|
2012年6月12日 至 2032年6月12日
|