序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾少飞 | 100% | 400.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾少飞
|
|
2 |
马辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-09 | 投资人(股权)变更 |
郑延波 出资 400万人民币; [退出]
|
曾少飞 出资 400万人民币; [新增]
|
2 | 2018-11-09 | 法定代表人变更 |
郑延波
|
曾少飞
|
3 | 2018-11-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
郑延波; [退出]
|
曾少飞; [新增]
|
4 | 2018-11-09 | 财务负责人 |
王磊 ***
|
张瑞娜 ***
|
5 | 2018-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑延波 [退出]
|
曾少飞 [新增]
|
6 | 2018-11-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-29新股东、新法人备案
|
7 | 2018-11-09 | 联络员备案 |
易平均 *** 备案手机:***
|
张瑞娜 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-07-17 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
郑延波;姚晓静; [退出]
|
郑延波;
|
9 | 2018-07-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-07-13股东变更
|
10 | 2018-07-17 | 财务负责人 |
王笑笑 ***
|
王磊 ***
|