序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内丘县国有资产管理中心 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王世中
|
|
2 |
张苏敏
|
|
3 |
张丽平
|
|
4 |
赵京臣
|
|
5 |
李建明
|
|
6 |
郝文力
|
|
7 |
刘艳
|
|
8 |
李秀娟
|
|
9 |
范红雷
|
|
10 |
李晓娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙卫东 [退出]张苏敏王世中张丽平姚志忠 [退出]
|
王世中赵京臣 [新增]张苏敏张丽平李建明 [新增]
|
2 | 2020-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范清全(监事会主席) [退出]郝文力韩保童 [退出]刘艳贾石新 [退出]
|
刘艳李晓娜 [新增]李秀娟 [新增]郝文力范红雷 [新增]
|
3 | 2018-04-26 | 经营范围变更 |
粮食收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
粮食收购、仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-04-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-04-26经营范围变更
|
5 | 2017-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘艳韩保童贾石新郝文力范清全(监事会主席)
|
贾石新刘艳范清全(监事会主席)郝文力韩保童
|
6 | 2017-06-29 | 监事备案 |
刘艳韩保童贾石新郝文力范清全(监事会主席)
|
贾石新刘艳范清全(监事会主席)郝文力韩保童
|
7 | 2017-06-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-06-29股东变更
|
8 | 2017-06-29 | 投资人(股权)变更 |
内丘县国融建设投资有限公司 出资 200万人民币; [退出]
|
内丘县国有资产管理局 出资 200万人民币; [新增]
|
9 | 2017-06-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(国有独资)
|
10 | 2016-02-19 | 投资人(股权)变更 |
内丘县商务和粮食局 出资 200万人民币; [退出]
|
内丘县国融建设投资有限公司 出资 200.0000万人民币; [新增]
|