序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张彦静 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张彦静
|
|
2 |
刘建良
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邢台任我行国际旅行社有限责任公司新河县分社
|
范新华 | 2019-12-19 |
2 |
邢台任我行国际旅行社有限责任公司临城分社
|
于洪艳 | 2019-11-05 |
3 |
邢台任我行国际旅行社有限责任公司内丘分公司
|
刘丽广 | 2016-10-24 |
4 |
隆尧任我行国际旅游有限责任公司任县分公司
|
杨云国 | 2013-09-18 |
5 |
隆尧任我行国际旅游有限责任公司桥西分公司
|
张彦静 | 2013-09-06 |
6 |
隆尧任我行国际旅游有限责任公司广宗分公司
|
孙仕锋 | 2013-07-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-06 | 经营期限 |
2009年3月10日 至 2019年3月9日
|
2009年3月10日 至 2029年3月9日
|
2 | 2019-03-06 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2018-11-08 | 地址变更 |
河北省邢台市桥东区邢州北路国税局南侧
|
河北省邢台市桥西区泉北天厦嘉园中路22号门市
|
4 | 2018-11-08 | 章程修正案备案 |
无
|
|
5 | 2016-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
路宽 [退出]
|
刘建良 [新增]
|
6 | 2016-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙胜辉 [退出]
|
张彦静 [新增]
|
7 | 2016-04-18 | 监事备案 |
路宽 [退出]
|
刘建良 [新增]
|
8 | 2016-04-18 | 董事备案 |
孙胜辉 [退出]
|
张彦静 [新增]
|
9 | 2016-04-18 | 投资人(股权)变更 |
孙胜辉; [退出]
|
张彦静; [新增]
|
10 | 2016-04-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
付小东 备案手机:*****
|