序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘东旭 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘东旭
|
|
2 |
刘丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-15 | 投资人(股权)变更 |
刘东旭 出资 50万人民币;
|
刘东旭 出资 100( + 100% )万人民币;
|
2 | 2021-03-15 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
100.000000万人民币( + 100% )
|
3 | 2020-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张庆环 [退出]
|
刘丽 [新增]
|
4 | 2020-04-16 | 联络员备案 |
王焕草 *** 备案手机:***
|
刘东旭 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-04-16 | 投资人(股权)变更 |
王焕草 出资 50万人民币; [退出]
|
刘东旭 出资 50万人民币; [新增]
|
6 | 2020-04-16 | 章程备案 |
无
|
2020-04-15新章程
|
7 | 2020-04-16 | 法定代表人变更 |
王焕草
|
刘东旭
|
8 | 2020-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王焕草 [退出]
|
刘东旭 [新增]
|
9 | 2020-04-16 | 财务负责人 |
王焕草 ***
|
刘东旭 ***
|
10 | 2018-09-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|