序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 负责人变更 |
张吉运 [退出]
|
单福友 [新增]
|
2 | 2021-03-08 | 负责人变更 |
刘立忠 [退出]
|
张吉运 [新增]
|
3 | 2021-03-08 | 财务负责人 |
程朝亮 ***
|
郭秋芹 ***
|
4 | 2018-07-03 | 负责人变更 |
张西洋 [退出]
|
刘立忠 [新增]
|
5 | 2016-03-18 | 隶属企业名称变更 |
河北金牛能源股份有限公司
|
冀中能源股份有限公司
|
6 | 2016-03-18 | 财务负责人 |
|
程朝亮
|
7 | 2016-03-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
葛庆升 备案手机:*****
|
8 | 2016-03-18 | 负责人变更 |
赫孟合 [退出]
|
张西洋 [新增]
|
9 | 2016-03-18 | 经营范围变更 |
无碱玻璃纤维及制品制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
无碱玻璃纤维及制品制造与销售、非金属矿石及制品的加工销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|