序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙丽静 | 51% | 76.5万人民币 |
2 | 杨彬 | 49% | 73.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨彬
|
|
2 |
孙丽静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-15 | 经营范围变更 |
企业管理咨询(不含证劵、期货、投资咨询服务);企业形象策划服务;计算机信息技术咨询服务;房地产经纪服务;物业服务;室内外装饰装修工程服务;园林绿化工程服务;防水及防腐保温工程;钢结构工程施工;市政道路工程建筑施工;销售:机械设备、五金产品、建材(不含木材)、家用电器、金属制品(不含贵金属)、其他化工产品(不含危险化学品)、针纺织品、服装、日用杂货、文具用品、工艺品、通讯终端设备、计算机软件及计算机辅助设备、电子产品、家具、食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
企业管理咨询(不含证劵、期货、投资咨询服务);企业形象策划服务;计算机信息技术咨询服务;物业服务;室内外装饰装修工程服务;园林绿化工程服务;防水及防腐保温工程;钢结构工程施工;市政道路工程建筑施工;销售:机械设备、化妆品、卫生用品、珠宝首饰、五金产品、建材(不含木材)、家用电器、金属制品(不含贵金属)、其他化工产品(不含危险化学品)、针纺织品、服装、日用杂货、文具用品、工艺品、通讯终端设备、计算机软件及计算机辅助设备、电子产品、家具、食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2020-06-15 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2019-02-27 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2019-02-27 | 投资人(股权)变更 |
杨彬 出资 66万人民币;黄壮军 出资 15万人民币; [退出]孙丽静 出资 69万人民币;
|
杨彬 出资 73.5( + 11.36364% )万人民币;孙丽静 出资 76.5( + 10.86957% )万人民币;
|
5 | 2019-02-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄壮军 [退出]
|
孙丽静 [新增]
|
6 | 2019-01-23 | 经营范围变更 |
企业管理咨询(不含证劵、期货、投资咨询服务);企业形象策划服务;计算机信息技术咨询服务;房地产经纪服务;物业服务;室内外装饰装修工程服务;园林绿化工程服务;防水及防腐保温工程;钢结构工程施工;市政道路工程建筑施工;销售:机械设备、五金产品、建材(不含木材)、家用电器、金属制品(不含贵金属)、其他化工产品(不含危险化学品)、针纺织品、服装、日用杂货、文具用品、工艺品、通讯终端设备、计算机软件及计算机辅助设备、电子产品、家具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
企业管理咨询(不含证劵、期货、投资咨询服务);企业形象策划服务;计算机信息技术咨询服务;房地产经纪服务;物业服务;室内外装饰装修工程服务;园林绿化工程服务;防水及防腐保温工程;钢结构工程施工;市政道路工程建筑施工;销售:机械设备、五金产品、建材(不含木材)、家用电器、金属制品(不含贵金属)、其他化工产品(不含危险化学品)、针纺织品、服装、日用杂货、文具用品、工艺品、通讯终端设备、计算机软件及计算机辅助设备、电子产品、家具、食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-01-23 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2018-12-11 | 法定代表人变更 |
李光耀
|
杨彬
|
9 | 2018-12-11 | 章程修正案备案 |
无
|
|
10 | 2018-12-11 | 投资人(股权)变更 |
李光耀 出资 105万人民币; [退出]黄壮军 出资 45万人民币;
|
杨彬 出资 66万人民币; [新增]黄壮军 出资 15( - 66.66667% )万人民币;孙丽静 出资 69万人民币; [新增]
|