序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张瑞芝 | 90% | 630万人民币 |
2 | 王宗维 | 10% | 70万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张瑞芝
|
|
2 |
王宗维
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-29 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:张瑞芝;成员:张瑞芝;成员:王宗维;
|
2 | 2018-01-29 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:张瑞芝;成员:张瑞芝;成员:王宗维;
|
3 | 2015-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李云波 [退出]
|
王宗维 [新增]
|
4 | 2015-07-23 | 投资人(股权)变更 |
李茜 出资 70万人民币; [退出]张瑞芝 出资 630万人民币;
|
王宗维 出资 70万人民币; [新增]张瑞芝 出资 630万人民币;
|
5 | 2015-07-23 | 监事备案 |
李云波 [退出]
|
王宗维 [新增]
|
6 | 2015-07-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-06-26第四章第七条;第五章第十七条
|
7 | 2015-04-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李茜 [退出]
|
张瑞芝 [新增]
|
8 | 2015-04-10 | 经理备案 |
李茜 [退出]
|
张瑞芝 [新增]
|
9 | 2015-04-10 | 董事备案 |
李茜 [退出]
|
张瑞芝 [新增]
|
10 | 2015-04-10 | 法定代表人变更 |
李茜
|
张瑞芝
|