序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郝拥军 | 40% | 40.0万人民币 |
2 | 杨江波 | 30% | 30.0万人民币 |
3 | 胡先锋 | 15% | 15.0万人民币 |
4 | 胡清林 | 15% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郝拥军
|
|
2 |
杨江波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-18 | 经营期限 |
2008年7月21日 至 2018年7月13日
|
2008年7月21日 至 2058年7月20日
|
2 | 2018-12-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-12-17经营期限
|
3 | 2016-07-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
郝拥军 备案手机:*****
|
4 | 2016-07-27 | 财务负责人 |
|
郝拥军
|