序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 樊路浩 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
樊路浩
|
|
2 |
董子上
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-23 | 经营期限 |
2013年12月20日 至 2023年12月19日
|
2013年12月20日 至 长期
|
2 | 2020-12-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-12-23
|
3 | 2018-11-15 | 投资人(股权)变更 |
田英娜 出资 3万人民币; [退出]秦书生 出资 97万人民币; [退出]
|
樊路浩 出资 100万人民币; [新增]
|
4 | 2018-11-15 | 财务负责人 |
田国庆 ***
|
田冠兵 ***
|
5 | 2018-11-15 | 法定代表人变更 |
田英娜
|
樊路浩
|
6 | 2018-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦书生 [退出]
|
董子上 [新增]
|
7 | 2018-11-15 | 联络员备案 |
田英娜 *** 备案手机:***
|
樊路浩 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-11-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2018-11-15 | 章程备案 |
无
|
2018-11-15
|
10 | 2018-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田英娜 [退出]
|
樊路浩 [新增]
|