序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵立兴 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵立兴
|
|
2 |
武立杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-25 | 经营期限 |
2009年10月20日 至 2019年10月19日
|
2009年10月20日 至 2039年10月19日
|
2 | 2019-09-25 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2017-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯军伟 [退出]
|
武立杰 [新增]
|
4 | 2017-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冀庆克 [退出]
|
赵立兴 [新增]
|
5 | 2017-12-07 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2017-12-07 | 经理备案 |
冀庆克 [退出]
|
赵立兴 [新增]
|
7 | 2017-12-07 | 投资人(股权)变更 |
冀庆克 出资 500万人民币; [退出]
|
赵立兴 出资 500万人民币; [新增]
|
8 | 2017-12-07 | 监事备案 |
侯军伟 [退出]
|
武立杰 [新增]
|
9 | 2017-12-07 | 董事备案 |
冀庆克 [退出]
|
赵立兴 [新增]
|
10 | 2017-12-07 | 法定代表人变更 |
冀庆克
|
赵立兴
|