序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王德恩 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王德恩
|
|
2 |
许庆军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李孟民 [退出]
|
许庆军 [新增]
|
2 | 2019-08-09 | 投资人(股权)变更 |
王德恩 出资 5万人民币;
|
王德恩 出资 50( + 900% )万人民币;
|
3 | 2019-08-09 | 注册资本变更 |
5万人民币
|
50.000000万人民币( + 900% )
|
4 | 2018-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李廷廷 [退出]
|
李孟民 [新增]
|
5 | 2018-11-30 | 法定代表人变更 |
牛鹏鹊
|
王德恩
|
6 | 2018-11-30 | 财务负责人 |
牛鹏鹊 ***
|
王德恩 ***
|
7 | 2018-11-30 | 投资人(股权)变更 |
牛鹏鹊 出资 5万人民币; [退出]
|
王德恩 出资 5万人民币; [新增]
|
8 | 2018-11-30 | 联络员备案 |
牛鹏鹊 *** 备案手机:***
|
王德恩 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓贵霞 [退出]
|
李廷廷 [新增]
|
10 | 2018-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牛鹏鹊 [退出]
|
王德恩 [新增]
|