序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河北乐源牧业有限公司 | 51% | 6120万人民币 |
2 | 认养一头牛控股集团股份有限公司 | 49% | 5880万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李鑫
|
|
2 |
侯新峰
|
|
3 |
柴艳兵
|
|
4 |
姜克奇
|
|
5 |
姜树旺
|
|
6 |
徐晓波
|
|
7 |
郭景峰
|
|
8 |
段艳军
|
|
9 |
赵占威
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-23 | 投资人(股权)变更 |
河北乐源牧业有限公司 出资 6120万人民币;河北认养一头牛乳业有限公司 出资 5880万人民币;
|
河北乐源牧业有限公司 出资 6120万人民币;浙江认养一头牛乳业有限公司 出资 5880万人民币; [名称变更]
|
2 | 2021-06-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-03股东名称
|
3 | 2021-06-23 | 法定代表人变更 |
姜克奇
|
李鑫
|
4 | 2021-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜克奇 [退出]
|
李鑫 [新增]
|
5 | 2020-03-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-03-12股东名称、出资时间
|
6 | 2019-02-22 | 章程备案 |
无
|
2019-02-13增加党组织内容
|
7 | 2018-09-29 | 投资人(股权)变更 |
乐源牧业威县有限公司 出资 10000万人民币; [退出]
|
河北乐源牧业有限公司 出资 6120万人民币; [新增]河北康宏牧业有限公司 出资 5880万人民币; [新增]
|
8 | 2018-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯新峰 [退出]
|
赵占威 [新增]郭景峰 [新增]段艳军 [新增]
|
9 | 2018-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏福国 [退出]
|
姜克奇 [新增]
|
10 | 2018-09-29 | 注册资本变更 |
10000万人民币
|
12000.000000万人民币( + 20% )
|