序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-25 | 财务负责人 |
刘跃军 ***
|
张立峰 ***
|
2 | 2020-12-25 | 负责人变更 |
刘跃军 [退出]
|
张立峰 [新增]
|
3 | 2020-12-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年8月21日 至 2021年1月12日
|
2007年8月21日 至 长期
|
4 | 2020-12-25 | 联络员备案 |
刘跃军 *** 备案手机:***
|
张立峰 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-10-21 | 联络员备案 |
魏振娟 *** 备案手机:***
|
刘跃军 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-10-21 | 财务负责人 |
魏振娟 ***
|
刘跃军 ***
|
7 | 2019-10-21 | 负责人变更 |
魏振娟 [退出]
|
刘跃军 [新增]
|
8 | 2017-12-28 | 联络员备案 |
备案手机:
|
魏振娟 *** 备案手机:***
|
9 | 2017-12-28 | 财务负责人 |
|
魏振娟 ***
|