序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁丽 | 20% | 40万(元) |
2 | 刘妹 | 20% | 40万(元) |
3 | 吴国栋 | 60% | 120万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁丽
|
监事 |
2 |
吴国栋
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
临安正信工程咨询有限公司桐庐分公司
|
余林 | 2012-03-21 |
2 |
杭州正信工程咨询管理有限公司桐庐分公司
|
钱文彬 | 2020-05-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-25 | 名称变更 |
临安正信工程咨询有限公司
|
杭州正信工程咨询管理有限公司
|
2 | 2019-01-25 | 经营范围变更 |
服务:建设工程项目管理与咨询、招投标代理、工程造价咨询、投资咨询(除证券、期货),其它无需报经审批的一切合法项目。
|
服务:建设工程项目管理、建筑工程咨询、招投标代理、采购代理、工程造价咨询,其它无需报经审批的一切合法项目。
|
3 | 2019-01-25 | 住所变更 |
临安市锦城街道星悦金座大厦*(*幢***)
|
浙江省杭州市临安区临安区锦城街道星悦金座大厦*(*幢***)
|
4 | 2015-10-22 | 住所变更 |
住所: 临安市锦北街道环北路***号科技楼一楼(***-***); 电话:;
|
住所: 临安市锦城街道星悦金座大厦*(*幢***); 电话:;
|
5 | 2015-10-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330185000010183 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:913301857735794726
|
6 | 2015-04-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2005-5-18 至 2015-5-17; 股东: 虞国涛, 20万; 丁丽, 40万; 周琳, 60万; 吴国栋, 80万; 组织机构: 吴国栋 职务: 执行董事兼总经理; 周琳 职务: 监事;
|
营业期限: 2005-5-18 至 2025-5-17; 股东: 丁丽, 40万; 刘妹, 40万; 吴国栋, 120万; 组织机构: 丁丽 职务: 监事; 吴国栋 职务: 执行董事兼总经理;
|
7 | 2014-03-11 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: ***万; 实收资本: ***万; 股东: 丁丽, **万; 虞国涛, **万; 周琳, **万; 吴国栋, **万;
|
注册资本: ***万; 实收资本: *万; 股东: 虞国涛, **万; 丁丽, **万; 周琳, **万; 吴国栋, **万;
|
8 | 2011-11-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所: 临安市锦城街道恒晟锦园2幢 ; 电话:;
|
住所: 临安市锦北街道环北路399号科技楼一楼(107-112); 电话:;
|
9 | 2008-09-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴国栋*, 40万; 组织机构: 吴国栋* 职务: 执行董事兼总经理;股东: 许庆伟, 20万; 虞国涛, 20万; 周琳, 20万; 许庆伟 职务: 监事;
|
吴国栋*, 40万; 组织机构: 吴国栋* 职务: 执行董事兼总经理;股东: 丁丽, 10万; 虞国涛, 20万; 周琳, 30万; 周琳 职务: 监事;
|
10 | 2008-01-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
注册资本: 50万; 实收资本: 50万; 股东: 许庆伟, 10万; 虞国涛, 10万; 周琳, 10万; 吴国栋, 20万;
|
注册资本: 100万; 实收资本: 100万; 股东: 许庆伟, 20万; 虞国涛, 20万; 周琳, 20万; 吴国栋, 40万;
|