序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王爱良 | 57.85919% | 2892.9593万人民币 |
2 | 许艳军 | 42.14081% | 2107.0407万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许艳军
|
|
2 |
牛洪艳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
高碑店市鑫远房地产开****有限公司幸福佳苑分公司
|
王家海 | 2015-11-27 |
2 |
高碑店市鑫远房地产开****有限公司军城分公司
|
张林枫 | 2015-10-26 |
3 |
高碑店市鑫远房地产开****有限公司白沟分公司
|
许艳军 | 2011-11-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-25 | 经营期限 |
2002年9月29日 至 2022年9月28日
|
2002年9月29日 至 长期
|
2 | 2021-01-25 | 联络员备案 |
许艳军 *** 备案手机:***
|
许艳军 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-01-25 | 章程备案 |
无
|
2021-01-22变更营业期限
|
4 | 2021-01-25 | 法定代表人变更 |
王爱良
|
许艳军
|
5 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王爱良 [退出]
|
许艳军 [新增]
|
6 | 2021-01-25 | 财务负责人 |
杜彬 ***
|
许艳军 ***
|
7 | 2018-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋书明 [退出]
|
牛洪艳 [新增]
|
8 | 2015-11-23 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
高碑店市鑫远房地产开****有限公司白沟分公司;
|
9 | 2015-11-23 | 联络员备案 |
|
许艳军
|
10 | 2015-11-23 | 财务负责人 |
|
杜彬
|