序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵东凯 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵东凯
|
|
2 |
苟红改
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-30 | 法定代表人变更 |
郭贤
|
赵东凯
|
2 | 2021-06-30 | 投资人(股权)变更 |
苟红改 出资 49万人民币; [退出]郭贤 出资 951万人民币; [退出]
|
赵东凯 出资 1000万人民币; [新增]
|
3 | 2021-06-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-25公司类型、法人、股东变更。
|
4 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苟红改
|
苟红改
|
5 | 2021-06-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭贤 [退出]
|
赵东凯 [新增]
|
7 | 2018-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘培 [退出]
|
郭贤 [新增]
|
8 | 2016-08-22 | 经营范围变更 |
化工陶瓷制造、销售、进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
陶瓷制造、销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2016-08-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-08-22经营范围变更
|
10 | 2016-02-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年7月7日 至 2016年7月6日
|
2006年7月7日 至 长期
|