序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李建波 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 周大俊 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建波
|
|
2 |
周大俊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-13 | 经营期限 |
2005年7月7日 至 2022年7月7日
|
2005年7月7日 至 2023年7月7日
|
2 | 2021-07-06 | 经营期限 |
2005年7月7日 至 2021年7月7日
|
2005年7月7日 至 2022年7月7日
|
3 | 2020-10-23 | 注册资本变更 |
150万人民币
|
200.000000万人民币( + 33.33333% )
|
4 | 2020-10-23 | 投资人(股权)变更 |
李建波 出资 130万人民币;周大俊 出资 20万人民币;
|
李建波 出资 180( + 38.46154% )万人民币;周大俊 出资 20万人民币;
|
5 | 2020-10-23 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
李建波;周大俊;
|
李建波;周大俊;
|
6 | 2020-07-10 | 经营期限 |
2005年7月7日 至 2020年7月7日
|
2005年7月7日 至 2021年7月7日
|
7 | 2019-06-24 | 投资人(股权)变更 |
李建波 出资 130万人民币;李所柱 出资 20万人民币; [退出]
|
李建波 出资 130万人民币;周大俊 出资 20万人民币; [新增]
|
8 | 2019-06-24 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
李建波;李所柱; [退出]
|
李建波;周大俊; [新增]
|
9 | 2019-06-24 | 经营期限 |
2005年7月7日 至 2019年7月7日
|
2005年7月7日 至 2020年7月7日
|
10 | 2018-04-23 | 经营期限 |
2005年7月7日 至 2018年7月7日
|
2005年7月7日 至 2019年7月7日
|