序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘庆淼 | 60% | 180.0万人民币 |
2 | 黄淑哲 | 40% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘庆淼
|
|
2 |
黄淑哲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
黄淑哲
|
2 | 2020-11-11 | 财务负责人 |
|
刘庆娜 ***
|
3 | 2020-11-11 | 经营期限 |
|
2009年7月17日 至 2029年7月16日
|
4 | 2020-11-11 | 经营范围变更 |
|
玻璃工艺品、玻璃原料制造、销售;经营本企业自产玻璃制品及原料的进出口业务,但国家限定的公司经营和禁止进出口的除外(法律法规禁止经营的不得经营须报经审批的未获得批准前不准经营)。
|
5 | 2020-11-11 | 章程备案 |
|
2020-11-10变更经营期限重新制定公司章程。
|
6 | 2020-11-11 | 联络员备案 |
|
刘庆淼 *** 备案手机:***
|