序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-24 | 负责人变更 |
唐洁 [退出]
|
张昀 [新增]
|
2 | 2021-08-24 | 联络员备案 |
刘力伶 *** 备案手机:***
|
周纯 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-04-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
保定市高开区云杉路19号
|
保定市朝阳南大街1号34楼#
|
4 | 2018-09-28 | 负责人变更 |
王泽根 [退出]
|
唐洁 [新增]
|
5 | 2015-11-13 | 财务负责人 |
|
秦娜
|
6 | 2015-11-13 | 联络员备案 |
|
刘力伶
|
7 | 2015-11-13 | 经营范围变更 |
承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他相关事宜;经中国保监会批准的其他业务。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)
|
承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他相关事宜;证券投资基金销售业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2014-12-10 | 负责人变更 |
胡云亚 [退出]
|
王泽根 [新增]
|