序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中铁建设集团有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许建红
|
|
2 |
陈建国
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中铁建钢结构有限公司紫荆关分公司
|
王秀军 | 2004-02-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴桐金 [退出]
|
许建红 [新增]
|
2 | 2015-07-21 | 董事备案 |
吴桐金 [退出]
|
许建红 [新增]
|
3 | 2015-07-21 | 法定代表人变更 |
吴桐金
|
许建红
|
4 | 2015-07-21 | 经理备案 |
吴桐金 [退出]
|
许建红 [新增]
|
5 | 2014-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王瑞芹 [退出]刘建设 [退出]陈建国
|
陈建国
|
6 | 2014-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
吴桐金
|
7 | 2014-11-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2014-11-15变更后股东出资情况:中铁建设集团有限公司出资10000万元,占比100%
|
8 | 2014-11-28 | 经理备案 |
|
吴桐金 [新增]
|
9 | 2014-11-28 | 投资人(股权)变更 |
中国铁建重工集团有限公司; [退出]
|
中铁建设集团有限公司; [新增]
|
10 | 2014-11-28 | 董事备案 |
石德平 [退出]赵孝强 [退出]赵昆 [退出]李晓波 [退出]叶海波 [退出]
|
吴桐金 [新增]
|