序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 保定市产业引导****展集团有限公司 | 100% | 7000.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-20 | 主管部门(出资人)变动备案 |
保定市财政局 出资 7000万人民币; [退出]
|
保定市产业引导****展集团有限公司 出资 7000.000000万人民币; [新增]
|
2 | 2021-08-18 | 联络员备案 |
赵一凝 *** 备案手机:***
|
张志艳 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-08-18 | 主管部门(出资人)变动备案 |
保定市工业和信息化局 出资 7000万人民币; [退出]
|
保定市财政局 出资 7000万人民币; [新增]
|
4 | 2020-05-28 | 法定代表人变更 |
刘玉国
|
赵亚军
|
5 | 2016-12-13 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
赵一凝 备案手机:*****
|
6 | 2016-12-13 | 经营范围变更 |
投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;企业自有房屋租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
7 | 2016-09-06 | 法定代表人变更 |
赵晓黎
|
刘玉国
|
8 | 2015-07-20 | 经营范围变更 |
贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保;投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务(融资性担保机构经营许可证有效期限至2016年4月26日)。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)
|
投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务(融资性担保机构经营许可证有效期限至2016年4月26日)。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)
|
9 | 2015-07-20 | 法定代表人变更 |
苑丰平
|
赵晓黎
|
10 | 2015-07-20 | 住所变更 |
保定市向阳南大街525号
|
保定市北二环5699号大学科技园研****中心主楼17层
|