序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 耿兵 | 60% | 30万人民币 |
2 | 耿进川 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
耿兵
|
|
2 |
耿进川
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-01-07章程修正:第一条;第十条;第十四条
|
2 | 2021-01-13 | 联络员备案 |
刘昆 *** 备案手机:***
|
耿兵 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-01-13 | 法定代表人变更 |
李兰敏
|
耿兵
|
4 | 2021-01-13 | 投资人(股权)变更 |
耿进川 出资 20万人民币;李兰敏 出资 30万人民币; [退出]
|
耿进川 出资 20万人民币;耿兵 出资 30万人民币; [新增]
|
5 | 2021-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李兰敏 [退出]
|
耿兵 [新增]
|
6 | 2017-10-20 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘昆 备案手机:*****
|
7 | 2017-10-20 | 住所变更 |
徐水县107国道西侧(原土产公司院内)
|
保定市徐水区长城北大街5798号
|
8 | 2017-10-20 | 财务负责人 |
|
刘昆
|
9 | 2014-03-07 | 经营范围变更 |
蓄电池模具、设备及配件,电控箱柜加工、销售。电器元件销售。机械加工。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)
|
蓄电池模具、设备及配件,电控箱柜加工、销售。电器元件销售。机械加工。除尘设备制造(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)**
|
10 | 2014-03-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-03-15~2014-03-10
|
2004-03-15~2034-03-10
|