序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 霍一荻 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
霍一荻
|
|
2 |
霍关江
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-10 | 经营期限 |
2011年7月26日 至 2020年7月26日
|
2011年7月26日 至 2021年7月26日
|
2 | 2019-07-16 | 经营期限 |
2011年7月26日 至 2019年7月26日
|
2011年7月26日 至 2020年7月26日
|
3 | 2018-08-16 | 经营期限 |
2011年7月26日 至 2018年7月25日
|
2011年7月26日 至 2019年7月26日
|
4 | 2017-12-04 | 经营范围变更 |
设计、制作、****布、代理国内广告;礼仪庆典服务;商务咨询、健康咨询管理;文化活动策划、企业形象策划;展览展示服务、会务服务;办公用品、工艺礼品、批****、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
设计、制作、****布、代理国内广告;礼仪庆典服务;商务咨询、健康咨询管理;文化活动策划、企业形象策划;展览展示服务、会务服务;办公用品、工艺礼品、批****、零售;家政服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
5 | 2017-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨爱民 [退出]
|
霍关江 [新增]
|
6 | 2017-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡立峰 [退出]胡立锋 [退出]
|
霍一荻 [新增]
|
7 | 2017-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡立峰 [退出]
|
霍一荻 [新增]
|
8 | 2017-09-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2017-09-25 | 董事备案 |
胡立峰 [退出]胡立锋 [退出]
|
霍一荻 [新增]
|
10 | 2017-09-25 | 法定代表人变更 |
胡立锋
|
霍一荻
|