序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐双勇 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐双勇
|
|
2 |
姚爱云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-12 | 经营期限 |
2014年8月19日 至 2019年8月19日
|
2014年8月19日 至 2020年8月19日
|
2 | 2018-08-21 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
徐双勇;
|
徐双勇;
|
3 | 2018-08-21 | 经营期限 |
2014年8月19日 至 2018年8月19日
|
2014年8月19日 至 2019年8月19日
|
4 | 2018-08-21 | 投资人(股权)变更 |
徐双勇 出资 0万人民币;
|
徐双勇 出资 100万人民币;
|
5 | 2016-10-17 | 财务负责人 |
|
徐双勇
|