序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安徽海螺环境科技有限公司 | 100% | 7408.622000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王从富
|
|
2 |
臧立根
|
|
3 |
周以保
|
|
4 |
尹红军
|
|
5 |
段天祥
|
|
6 |
杨林
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
天河(保定)环境工程有限公司保定分公司
|
王丽娜 | 2013-01-28 |
2 |
天河(保定)环境工程有限公司南京分公司
|
桑林淮 | 2012-11-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李赫男 [退出]臧立国 [退出]臧立根赵龙 [退出]臧永兴 [退出]李志国 [退出]
|
尹红军 [新增]王从富 [新增]臧立根周以保 [新增]王从富 [新增]段天祥 [新增]
|
2 | 2020-10-20 | 投资人(股权)变更 |
李庆丰 出资 1380.22万人民币; [退出]赵跃群 出资 631.21万人民币; [退出]河北四通新型金属材料股份有限公司 出资 1646.37万人民币; [退出]石家庄高新区京保股权投资基金中心(有限合伙) 出资 823.172万人民币; [退出]天津东安兄弟有限公司 出资 2927.65万人民币; [退出]
|
安徽海螺环境科技有限公司 出资 7408.622万人民币; [新增]
|
3 | 2020-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李赫男 [退出]
|
段天祥 [新增]
|
4 | 2020-10-20 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2020-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘静 [退出]
|
杨林 [新增]
|
6 | 2020-10-20 | 法定代表人变更 |
李赫男
|
王从富
|
7 | 2020-09-27 | 投资人(股权)变更 |
李庆丰 出资 1380.22万人民币;赵跃群 出资 631.21万人民币;王丽娜 出资 240万人民币; [退出]河北四通新型金属材料股份有限公司 出资 1646.37万人民币;天津东安兄弟有限公司 出资 2687.65万人民币;石家庄高新区京保股权投资基金中心(有限合伙) 出资 823.172万人民币;
|
李庆丰 出资 1380.22万人民币;赵跃群 出资 631.21万人民币;河北四通新型金属材料股份有限公司 出资 1646.37万人民币;天津东安兄弟有限公司 出资 2927.65( + 8.92973% )万人民币;石家庄高新区京保股权投资基金中心(有限合伙) 出资 823.172万人民币;
|
8 | 2020-09-08 | 地址变更 |
河北省保定市纬三路北侧、经四路西侧
|
保定市御风路699号
|
9 | 2020-09-08 | 投资人(股权)变更 |
李庆丰 出资 2086.86万人民币;赵跃群 出资 900万人民币;王丽娜 出资 240万人民币;河北四通新型金属材料股份有限公司 出资 1646.37万人民币;天津东安兄弟有限公司 出资 1712.22万人民币;石家庄高新区京保股权投资基金中心(有限合伙) 出资 823.172万人民币;
|
李庆丰 出资 1380.22( - 33.8614% )万人民币;赵跃群 出资 631.21( - 29.86556% )万人民币;王丽娜 出资 240万人民币;河北四通新型金属材料股份有限公司 出资 1646.37万人民币;石家庄高新区京保股权投资基金中心(有限合伙) 出资 823.172万人民币;天津东安兄弟有限公司 出资 2687.65( + 56.96873% )万人民币;
|
10 | 2019-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵龙臧立国李赫男臧永兴臧立根
|
臧立根李赫男李志国 [新增]臧立国赵龙臧永兴
|