序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘学龙 | 3116.64万人民币 | |
2 | 王丽丽 | 34.7% | 3470.0万人民币 |
3 | 白万起 | 15.3% | 1530.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白万起
|
|
2 |
王丽丽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北天业创展房地产集团有限公司第一分公司
|
杨洪国 | 2016-11-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-03 | 注册资本(金)变更 |
6883.36万人民币
|
10000.000000万人民币( + 45.27789% )
|
2 | 2017-07-03 | 投资人(股权)变更 |
保定市昌信建材有限公司 出资 1883.36万人民币; [退出]白万起 出资 1530万人民币;王丽丽 出资 3470万人民币;
|
白万起 出资 1530万人民币;刘学龙 出资 5000万人民币; [新增]王丽丽 出资 3470万人民币;
|
3 | 2017-07-03 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
保定市昌信建材有限公司; [退出]白万起;王丽丽;
|
白万起;刘学龙; [新增]王丽丽;
|
4 | 2017-05-09 | 分公司/分支机构备案 |
保定市天业房地产开****有限公司第一分公司;
|
河北天业创展房地产集团有限公司第一分公司;
|
5 | 2017-05-09 | 分公司变更备案 |
保定市天业房地产开****有限公司第一分公司;
|
河北天业创展房地产集团有限公司第一分公司;
|
6 | 2017-03-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
万旭涛 备案手机:*****
|
7 | 2017-03-24 | 财务负责人 |
|
王瑜
|
8 | 2017-03-24 | 名称变更 |
保定市天业房地产开****有限公司
|
河北天业创展房地产集团有限公司
|
9 | 2016-11-23 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
保定市天业房地产开****有限公司第一分公司;
|
10 | 2015-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘学龙 [退出]
|
王丽丽 [新增]
|