序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵广德 | 62.5% | 1875.0万人民币 |
2 | 张伟冬 | 37.5% | 1125.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵春财
|
|
2 |
张伟冬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-07 | 经营期限 |
2012年4月11日 至 2022年4月10日
|
2012年4月11日 至 长期
|
2 | 2021-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵广德 [退出]
|
赵春财 [新增]
|
3 | 2021-04-01 | 财务负责人 |
康秀生 ***
|
赵春财 ***
|
4 | 2021-04-01 | 法定代表人变更 |
赵广德
|
赵春财
|
5 | 2021-04-01 | 联络员备案 |
康秀生 *** 备案手机:***
|
赵春财 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-06-19 | 投资人(股权)变更 |
赵广德 出资 450万人民币;张伟冬 出资 750万人民币;
|
赵广德 出资 1875( + 316.66667% )万人民币;张伟冬 出资 1125( + 50% )万人民币;
|
7 | 2017-06-19 | 注册资本(金)变更 |
1200万人民币
|
3000.000000万人民币( + 150% )
|
8 | 2016-10-28 | 住所变更 |
保定市易县夏庄村
|
保定市易县麻屋庄村
|
9 | 2015-11-04 | 出资比例变更 |
张伟冬;赵广德;
|
张伟冬;赵广德;
|
10 | 2015-11-04 | 联络员备案 |
|
康秀生
|